Amministratori in carica
Determinazione Indennità di funzione del Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale [*]
- DG n.1 del 05.01.2016 [modifiche]
SINDACO E GIUNTA COMUNALE
Sandro FALLANI
Carica | Sindaco |
Atto di Nomina | Proclamazione 28 maggio 2019 |
CurriculumVitae | cv |
Compensi | vedi [*] |
Importi Viaggi e missioni | No |
Dati e compensi altre cariche | No |
Altri incarichi | |
Dichiarazione patrimoniale | 2019 2021 - 2022 -2023 |
Dichiarazione dei redditi | 2019 - 2020 - 2021 - 2022-2023 |
Spese elettorali | scarica |
Variazione situazione patrimoniale | No |
Andrea GIORGI
Carica | Vice Sindaco |
Atto di nomina | Atto del Sindaco n.342 del 04.06.2019 |
Curriculum Vitae | cv |
Compensi | vedi [*] |
Importi Viaggi e missioni | |
Dati e compensi altre cariche | No |
Altri incarichi | No |
Dichiarazione patrimoniale | 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
Dichiarazione dei redditi | 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
Spese elettorali | scarica |
Variazione situazione patrimoniale | No |
Diye NDIAYE
Carica | Assessora |
Atto di nomina | Atto del Sindaco n. 347 del 04.06.2019 |
Curriculum Vitae | cv |
Compensi | vedi [*] |
Importi viaggi e missioni | |
Dati e compensi altre cariche | |
Altri incarichi | |
Dichiarazione patrimoniale | 2019 - 2020 -2021 - 2022 |
Dichiarazione dei redditi | 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
Spese elettorali | |
Variazione situazione patrimoniale |
Andrea FRANCESCHI
Carica | Assessore |
Atto di nomina | Atto del Sindaco n 346 del 04/06/2019 |
Curriculum Vitae | cv |
Compensi | vedi [*] |
Importi viaggi e missioni | |
Dati e compensi altre cariche | |
Altri incarichi | |
Dichiarazione patrimoniale | 2019-2020 - 2022 |
Dichiarazione dei redditi | 2019-2020-2021 - 2022 - 2023 |
Spese elettorali | |
Variazione situazione patrimoniale | No |
Barbara LOMBARDINI
Carica | Assessora |
Atto di nomina | Atto del Sindaco n. 344 del 04.06.2021 e n. 354 del 27.06.2019 |
Curriculum Vitae | cv |
Compensi | vedi [*] |
Importi viaggi e missioni | |
Dati e compensi altre cariche | |
Altri incarichi | |
Dichiarazione patrimoniale | 2019 -2022 - 2023 |
Dichiarazione dei redditi | 2019-2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
Spese elettorali | |
Variazione situazione patrimoniale |
Claudia SERENI
Carica | Assessora |
Atto di nomina | Atto del Sindaco n. 343 del 04.06.2019 |
Curriculum vitae | cv |
Compensi | vedi [*] |
Importi viaggi e missioni | |
Dati e compensi altre cariche | |
Altri incarichi | |
Dichiarazione patrmoniale | 2019 |
Dichiarazione dei redditi | 2019-2020 - 2021 -2022-2023 |
Spese elettorali | |
Variazione situazione patrimoniale | No |
Ivana PALOMBA
Carica | Assessora |
Atto di nomina | Atto del Sindaco n. 348 del 04.06.2021 |
Curriculum Vitae | cv |
Compensi | vedi [*] |
Importi Viaggi e Missioni | |
Dati e compensi altre cariche | |
Altri incarichi | |
Dichiarazione patrimoniale | 2019 2022 |
Dichiaraione dei redditi | 2019-2020 -2121- 2022 - 2023 |
Spese elettorali | |
Variazione situazione patrimoniale | No |
Yuna KASHI ZADEH
Carica | Assessore |
Atto di nomina | Atto del Sindaco n.12 del 05/08/2021 |
Curriculum Vitae | cv |
Compensi | vedi [*] |
Importi Viaggi e Missioni | |
Dati e compensi altre cariche | |
Altri incarichi | |
Dichiarazione patrimoniale | 2021 - 2022 |
Dichiaraione dei redditi | 2021 - 2022 - 2023 |
Spese elettorali | |
Variazione situazione patrimoniale | No |
Amministratori cessati
Andrea ANICHINI
Carica | Assessore dimissionario dal 04/08/2021 |
Atto di nomina | Atto del Sindaco n. 345 del 04.06.2019 |
Curriculum Vitae | cv |
Compensi | |
Importi Viaggi e Missioni | |
Dati e compensi altre cariche | |
Altri incarichi | |
Dichiarazione patrimoniale | 2019-2020 |
Dichiaraione dei redditi | 2019-2020 |
Spese elettorali | |
Variazione situazione patrimoniale | No |